Alunos Online


Dicas para o cálculo da multiplicação

É possível fazer o cálculo da multiplicação utilizando algumas regras que possibilitam encontrar o resultado de forma mais rápida.

A multiplicação é uma operação que vêm da soma, sendo utilizada quando possuímos parcelas repedidas na adição. Veja:

12 + 12 + 12 = 36 (Operação de adição)

12 x 3 = 36 (Operação de multiplicação)

Observe que o resultado na soma e na multiplicação são iguais, isso acontece porque quando multiplicamos termos numéricos, um valor representa o número que se quer somar e o outro representa a repetição desse número que foi somado.

Existem alguns truques que possibilitam a realização do cálculo da multiplicação de forma rápida. Veja estas 5 dicas:

Primeira Dica: Multiplicando números terminados em 0

Para multiplicar números terminados em zero devemos conservar o algarismo que compõe o número que tem zero e multiplicar esse algarismo pelo outro número que não possui zero. No final, adicionamos o zero retirado depois do último algarismo que compõe o resultado da multiplicação. Veja:

23 x 10 = (23 x 1) = 23 → Acrescente o zero retirado depois do último algarismo 23 → 230

35 x 30 = (35 x 3) = 105 → Acrescente o zero retirado depois do último algarismo 105 → 1050

12 x 200 = (12 x 2) = 24 → Acrescente os dois zeros retirados depois do último algarismo 24 → 2400

Segunda Dica: Multiplicando por 9.

Para multiplicar um número por nove devemos acrescentar um 0 no número que não é 9, em seguida subtraímos desse valor o valor inicial.

85 x 9 = ?

850 → Acrescente 0 no número 85.

850 – 85 = 765 → Subtraímos de 850 o valor inicial que é 85.

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)

Sendo assim: 85 x 9 = 765

186 x 9 = ?

1860 → Acrescente 0 no número 186.

1860 – 186 = 1674 → Subtraímos de 1860 o valor inicial que é 186.

Sendo assim: 186 x 9 = 1674

Terceira Dica: Multiplicando por 15.

Adicione ao número que é diferente de quinze a sua metade e multiplique a soma obtida por 10.

32 x 15 = ?

A metade de 32 é 16.

Some 32 com 16 → 32 + 16 = 48.

Multiplique 48 por 10 → 48 x 10 = 480

32 x 15 = (32 + 16) x 10 = 480

Sendo assim, 32 x 15 = 480

286 x 15 = ?

A metade de 286 é 143

Some 286 com 143 → 286 + 143 = 429

Multiplique 429 por 10 → 429 x 10 = 4290

286 x 15= (286 + 143) x 10 = 4290

Sendo assim: 286 x 15 = 4290

Quarta Dica: Multiplicando por 10

Na multiplicação por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita.

2569 x 10 = ?

A vírgula está depois do algarismo 9 → 2569,0

Devemos deslocar a vírgula uma casa para a direita → 25690,0

Sendo assim: 2569 x 10 = 25690

276 x 10 = ?

A vírgula está depois do algarismo 6 → 276,0

Devemos deslocar a vírgula uma casa para a direita → 2760,0

Sendo assim: 276 x 10 = 2760

Realizamos o cálculo da multiplicação para  obter o seu produto, que é o termo desconhecido que devemos encontrar

Realizamos o cálculo da multiplicação para obter o seu produto, que é o termo desconhecido que devemos encontrar

Por: Naysa Crystine Nogueira Oliveira

Artigos Relacionados